Pavel SIVAKOV
Portrait
Débuts pro :Né le 11.07.1997 -
Taille : cm Poids : kg
Equipe 2024 : UAE Team Emirates
Meilleurs résultats 2024 pour Pavel SIVAKOV
1er | #4 | Tour des Abruzzes du 09.04.2024 au 12.04.2024 | |
2è | Tour des Abruzzes du 09.04.2024 au 12.04.2024 | ||
3è | #15 | Tour d'Espagne du 17.08.2024 au 08.09.2024 | |
6è | #9 | Tour d'Espagne du 17.08.2024 au 08.09.2024 | |
6è | #3 | Tour des Abruzzes du 09.04.2024 au 12.04.2024 | |
7è | #2 | Tour des Abruzzes du 09.04.2024 au 12.04.2024 | |
9è | Tour d'Espagne du 17.08.2024 au 08.09.2024 | ||
10è | #4 | Tour d'Espagne du 17.08.2024 au 08.09.2024 | |
12è | #20 | Tour d'Espagne du 17.08.2024 au 08.09.2024 | |
13è | #12 | Tour d'Espagne du 17.08.2024 au 08.09.2024 | |
16è | #4 | Tour de Romandie du 23.04.2024 au 28.04.2024 | |
16è | #6 | Criterium du Dauphine du 02.06.2024 au 09.06.2024 | |
17è | #2 | Criterium du Dauphine du 02.06.2024 au 09.06.2024 | |
17è | #19 | Tour d'Espagne du 17.08.2024 au 08.09.2024 | |
18è | Tour de Romandie du 23.04.2024 au 28.04.2024 | ||
19è | Clasica San Sebastian 10.08.2024 | ||
20è | #3 | Criterium du Dauphine du 02.06.2024 au 09.06.2024 | |
20è | #6 | Tour d'Espagne du 17.08.2024 au 08.09.2024 | |
22è | #16 | Tour d'Espagne du 17.08.2024 au 08.09.2024 | |
24è | #14 | Tour d'Espagne du 17.08.2024 au 08.09.2024 | |
25è | #21 | Tour d'Espagne du 17.08.2024 au 08.09.2024 | |
28è | #20 | Tour de France du 29.06.2024 au 21.07.2024 | |
29è | #17 | Tour de France du 29.06.2024 au 21.07.2024 | |
29è | #13 | Tour d'Espagne du 17.08.2024 au 08.09.2024 | |
30è | #7 | Tour d'Espagne du 17.08.2024 au 08.09.2024 |
Actualité concernant Pavel SIVAKOV
Tour d'EspagneSivakov : "Castrillo et Vlasov ont accroché ma roue..."
02/09/2024
Tour de FranceSivakov : "Pogacar, ses écarts ? Comme Vingegaard l'an passé"
19/07/2024
Tour de FrancePavel Sivakov : "Les Visma jouent les victimes, mais..."
10/07/2024
Tour de FrancePavel Sivakov : "Visma a vraiment bluffé avec Vingegaard"
30/06/2024
Dans la même équipe
Finn FISHER-BLACK | 21.12.2001 | |
Diego ULISSI | 15.07.1989 | |
Mikkel BJERG | 03.11.1998 | |
Marc HIRSCHI | 24.08.1998 | |
Jay VINE | 16.11.1995 |